Môn Công Nghệ Lớp 8 Một gia đình sử dụng mạng điện 220v có dùng các đồ điện sau : Đèn led :220V- 35W- bốn cái -3 giờ sử dụng Tivi :-220V-125w-3 cái -4giờ

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 Một gia đình sử dụng mạng điện 220v có dùng các đồ điện sau :
Đèn led :220V- 35W- bốn cái -3 giờ sử dụng
Tivi :-220V-125w-3 cái -4giờ sử dụng
Tủ lạnh: 220V -1000 w- 1cái -24 giờ sử dụng
Nồi cơm điện :220v- 650 w -1cái-4 giờ sử dụng
Quạt trần: 220V- 850w- 3cái -6 giờ sử dụng
câu hỏi :
a, Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày
b, tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày)
c, tính tiền điện phải trả cho một tháng ,biết giá điện như sau
Từ 0 đến 50w là 1675 đồng
Từ 51 đến 100w là 1734 đồng
Từ 101 đến 200w là 2014 đồng
Từ 201 đến 300w là 2536 đồng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 4 tháng 2022-01-06T15:11:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-01-06T15:12:18+00:00

    a, Áp dụng công thức A=p.t

    ta có: 

    Điện năng tiêu thụ của đèn led là: A=35*4*3=420 Wh

    Điện năng tiêu thụ của tivi: A=125*3*4=1500Wh

    Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh: 1000*24=24000Wh

    Điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện là: 650*4=2600Wh

    Điện năng tiêu thụ của Quạt trần là: 850*3*6=15300Wh

    =>Điện năng tiêu thụ một ngày là: 420+1500+24000+2600+15300=43820Wh/ngày

    b,

    Điện năng tiêu thụ của đèn led là: A=35*4*3*30=12600Wh=12,6kw

    Điện năng tiêu thụ của tivi: A=125*3*4*30=45000Wh=45kw

    Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh: 1000*24*30=720000Wh=720kw

    Điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện là: 650*4*30=78000Wh=780kw

    Điện năng tiêu thụ của Quạt trần là: 850*3*6*30=459000Wh=459kw

    =>Điện năng tiêu thụ một tháng là: 12600+45000+720000+78000+459000=1314600Wh/tháng=1314,6kw/tháng

    c, À bạn ơi mình chưa nghe đề bài tính ra tiền bằng điện đơn vị w bao giờ cả bạn bị chép sai đề rồi đấy phải là kw mới đổi ra tiền lớn như thế được nhé!!!

    Tiền phải trả là: [(12,6*1675+45*1675)+(50*1675+49*1734+99*2014+522*2536)+(50*1675+49*1734+99*2014+582*2536)+(50*1675+49*1734+99*2014+261*2536)]=….tự tính

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )